Adresse
c/o Oettli-Haus AG
Alpenstrasse 165
8203 Schaffhausen
Renseignements sur Stiftung Georges Oettli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Georges Oettli
- Stiftung Georges Oettli a son siège social à Schaffhausen et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres activités sociales».
- La direction de l’organisation Stiftung Georges Oettli qui a été fondée le 28.06.2007, se compose de 7 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 18.01.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-113.707.138.
- Ärzteteam Seewadel GmbH, Oettli-Haus AG, Pflegeteam 2000 sont inscrites à la même adresse.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Sacha Rainer Ernst,
Attilio Cibien,
Urs Daniel Schmid,
Esther Matter,
Georges Oettli
les plus récents personnes habilitée à signer
Attilio Cibien,
Urs Daniel Schmid,
Georges Oettli,
Verena Leu-Wick
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.06.2007
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Schaffhausen
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-290.7.015.842-3
IDE/TVA
CHE-113.707.138
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung verfolgt als überkonfessionelles Hilfswerk ausschliesslich und unwiderruflich karitative und gemeinnützige Zwecke im In- und Ausland.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mannhart + Fehr Treuhand AG | Schaffhausen | 26.08.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mäder + Baumgartner Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | 04.07.2007 | 25.08.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Georges Oettli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005937880, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stiftung Georges Oettli, in Schaffhausen, CHE-113.707.138, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossel, Andreas, von Tramelan, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Sacha Rainer, von Würenlos, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005733595, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Berichtigung des im SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 630 vom 11.04.2023 Stiftung Georges Oettli, in Schaffhausen, CHE-113.707.138, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005724047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cibien, Attilio, von Ebnat-Kappel, in Schaffhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Cibien, Attilo].
Numéro de publication: HR02-1005724047, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stiftung Georges Oettli, in Schaffhausen, CHE-113.707.138, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Beat Erich, von Münchenbuchsee, in Schaffhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothen, Walter, von Rüschegg, in Berneck, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cibien, Attilo, von Ebnat-Kappel, in Schaffhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Urs Daniel, von Hedingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Esther, von Kölliken, in Kölliken, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossel, Andreas, von Tramelan, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.