Renseignements sur Stiftung El Rafa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung El Rafa
- Stiftung El Rafa est une Fondation basée à Schwendibach. Stiftung El Rafa appartient au secteur «Autres activités sociales» et est actuellement actif.
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 02.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-109.689.690.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Rahel Somandin,
Andrea Bätscher,
Paul Bilat,
Michel Ferrand,
Jakob Wampfler
les plus récents personnes habilitée à signer
Rahel Somandin,
Andrea Bätscher,
Paul Bilat,
Michel Ferrand,
Jakob Wampfler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.01.1997
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Steffisburg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.001.475-7
IDE/TVA
CHE-109.689.690
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Menschen aus Randgruppen mit der freimachenden Botschaft sowie mit praktischer und finanzieller Hilfeleistung zu erreichen, Betreuung und Wiedereingliederung von Menschen mit Suchtproblemen, psychosozialen Schwierigkeiten, Betreuung von kranken und erwerbsunfähigen Menschen, Bevorschussung oder Übernahme von Kostgeldern, Mithilfe bei Schuldensanierungen von Therapieteilnehmern, Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs, Durchführung öffentlicher Aufklärungsarbeit, Gewährung zinsfreier Darlehen für Projekte und Durchführung weiterer Aktivitäten, welche dem Stiftungszweck entsprechen bzw. im Zusammenhang mit den Stiftungszielen stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T. Schweizer AG, Treuhand und Revision | Interlaken | 12.11.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HST Treuhand AG | Thierachern | 25.07.2018 | 11.11.2018 | |
Stettler Treuhand | Steffisburg | 25.10.2010 | 24.07.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung El Rafa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006119195, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung El Rafa, in Steffisburg, CHE-109.689.690, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hählen, Markus, von Lenk, in Schwendibach (Steffisburg), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Paul, von Eggiwil, in Schwendibach (Steffisburg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates.
Numéro de publication: HR02-1005499241, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung El Rafa, in Steffisburg, CHE-109.689.690, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehner, Stephan, von Jenaz, in Erlenbach im Simmental, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Somandin, Rahel, von Eggiwil, in Heimberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates].
Numéro de publication: HR02-1005334799, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung El Rafa, in Steffisburg, CHE-109.689.690, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952711).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehner, Stephan, von Jenaz, in Erlenbach im Simmental, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ferrand, Michel, von Tramelan, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hählen, Markus, von Lenk, in Schwendibach (Steffisburg), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bilat, Paul, von Muriaux, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bätscher, Andrea, von Rüschegg, in Frutigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates;
Somandin, Rahel, von Eggiwil, in Heimberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates;
Wampfler, Jakob, von Diemtigen, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.