Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Verband SCHWEIZER MEDIEN
Konradstrasse 18
8005 Zürich
Renseignements sur Stiftung des Schweizerischen Zeitungsverleger-Verbandes zur Sicherung des schweizerischen Pressewesens
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.03.1970
Radiation du registre du commerce
05.11.2021
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.904.476-0
IDE/TVA
CHE-110.388.120
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Finanzierung von Aufgaben und Aktionen, die geeignet sind, die schweizerische meinungsbildende und Informationen vermittelnde Zeitungs- und Zeitschriftenpresse sowie ihre Struktur zu sichern und zu stärken, namentlich die berufliche Aus- und Fortbildung, die Forschung und Beratung auf wirtschaftlichem und technischem Gebiet, Massnahmen zur Propagierung und Förderung der Presse als Informations- und Werbeträger, die Beteiligung an Institutionen des Pressewesens, die der Gesamtheit der im Schweizerischen Zeitungsverleger-Verband zusammengeschlossenen Publikationen des Pressewesens zugutekommen, und Abwehrmassnahmen gegen pressefeindliche und presseschädigende Erscheinungen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 18.02.2010 | 04.11.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung des Schweizerischen Zeitungsverleger-Verbandes zur Sicherund des schweizerischen Pressewesens
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung des Schweizerischen Zeitungsverleger-Verbandes zur Sicherung des schweizerischen Pressewesens
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005327464, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung des Schweizerischen Zeitungsverleger-Verbandes zur Sicherung des schweizerischen Pressewesens, in Zürich, CHE-110.388.120, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4198237). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 25.03.2021 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 4198237, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung des Schweizerischen Zeitungsverleger-Verbandes zur Sicherung des schweizerischen Pressewesens, in Zürich, CHE-110.388.120, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3523703).
Domizil neu:
c/o Verband SCHWEIZER MEDIEN, Konradstrasse 18, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dengler, Veit, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellermüller de Warlincourt, Hanspeter, von Winterthur, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3523703, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung des Schweizerischen Zeitungsverleger-Verbandes zur Sicherung des schweizerischen Pressewesens, in Zürich, CHE-110.388.120, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3305835).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Supino, Pietro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].