Renseignements sur Stiftung Bibliotheca masonica August Belz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Bibliotheca masonica August Belz
- Stiftung Bibliotheca masonica August Belz a son siège social à St. Gallen et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des bibliothèques et musées».
- L’organisation a été fondée le 25.11.1972.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.09.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Stiftung Bibliotheca masonica August Belz est le suivant : CHE-114.558.177.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Stefan Kehl,
Dr. Carlo Nicola,
Dr. Phillipp Wiemann,
Dr. Thomas Müller,
Reto Wambach
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.11.1972
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.013.032-0
IDE/TVA
CHE-114.558.177
Secteur
Exploitation des bibliothèques et musées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bewahrung und Mehrung des Bestandes der Freimaurer-Bibliothek des August Belz sel., auf unbegrenzte Zeit sowie deren Benützung durch die Oeffentlichkeit.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Weber Treuhand AG | St. Gallen | 01.10.2008 | 21.04.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Bibliotheca masonica August Belz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005839184, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Bibliotheca masonica August Belz, in St. Gallen, CHE-114.558.177, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156458).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reller, Samuel, von Gsteig, in Trogen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstad-Wang, Silvio, von Lausanne und Thalwil, in St-Sulpice VD (Saint-Sulpice (VD)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Göldi, Wolfgang, von Rüthi (SG), in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehl, Stefan, von Rebstein, in Rebstein, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Thomas, von Schüpfheim, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nicola, Dr. Carlo, von Roveredo (GR), in Zeiningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiemann, Dr. Phillipp, von Vals, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005156458, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Bibliotheca masonica August Belz, in St. Gallen, CHE-114.558.177, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004932077).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.03.2021 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.3.022.622-9), Revisionsstelle. [Anpassung der UID der Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: HR02-1004932077, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Bibliotheca masonica August Belz, in St. Gallen, CHE-114.558.177, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, S.0, Publ. 2525857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dora, Dr. Cornel, von Marmorera, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reller, Samuel, von Gsteig, in Trogen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Leuzinger, Dr. Sergej, genannt Serge, von Glarus, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leuzinger, Dr. Serge, von Netstal, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Wambach, Reto, von St. Gallen und Balgach, in Balgach, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Amstad-Wang, Silvio, von Lausanne und Thalwil, in St-Sulpice VD (Saint-Sulpice (VD)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Göldi, Wolfgang, von Rüthi (SG), in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.