Renseignements sur Stiftung Betagtenheim Schönegg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Betagtenheim Schönegg
- Stiftung Betagtenheim Schönegg a son siège social à Hünibach et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- La direction se compose de 10 personnes.
- Le 06.05.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-107.368.631.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil de fondation
Bruno Gafner,
Luzia Marianne Schmid-Kocher,
Katharina Hämmerle,
Alois Studerus,
Josef Markus Schöpfer
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Karin Oswald,
Katharina Hämmerle,
Alois Studerus,
Remo Philipp Berlinger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.07.1984
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.002.716-7
IDE/TVA
CHE-107.368.631
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt den Bau und Betrieb eines Betagtenheims mit Pflegemöglichkeiten für ca. 45 Pensionäre. Sie nimmt ohne konfessionelle Beschränkung Personen, vorzugsweise aus den Gemeinden, über die sich die römisch-katholische Kirchgemeinde Thun erstreckt, in ihr Heim auf.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Bern | 06.05.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 14.02.2018 | 05.05.2024 | |
Finanzinspektorat der Stadt Thun | Thun | 20.06.2008 | 13.02.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Betagtenheim Schönegg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006025333, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Betagtenheim Schönegg, in Thun, CHE-107.368.631, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feierabend, Arnold, von Engelberg, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gafner, Bruno, von Beatenberg, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oswald, Karin, von Oberhofen am Thunersee, in Gunten (Sigriswil), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005759842, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Betagtenheim Schönegg, in Thun, CHE-107.368.631, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Alois Anton, von Luthern, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Luzia Marianne, von Ausserberg, in Gwatt (Thun), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004899384, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Betagtenheim Schönegg, in Thun, CHE-107.368.631, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lottaz, Alois Hermann Dr., von Rechthalten, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karp, Cäcilia, genannt Cécile, von Matten bei Interlaken, in Hilterfingen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studerus, Alois, von Waldkirch, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hämmerle, Katharina, genannt Kathrin, von St. Gallen, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berlinger, Remo Philipp, von Degersheim, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Borter, Walter, von Ringgenberg (BE), in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Feierabend, Arnold, von Engelberg, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kancz, Daniel, von Wängi, in Forst b. Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schöpfer, Josef Markus, von Escholzmatt-Marbach, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christen, Alois Anton, von Luthern, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.