Adresse
c/o Kai Baumann
Schillingstrasse 10
3005 Bern
Renseignements sur Stiftung Berty Maikler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Berty Maikler
- Stiftung Berty Maikler est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Bern.
- L’organisation a été fondée le 27.09.1986.
- Le 11.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-110.381.158.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Kai Dorian Baumann,
Barbara Renate Baumann-Seiling,
Christiane Frey
les plus récents personnes habilitée à signer
Kai Dorian Baumann,
Barbara Renate Baumann-Seiling,
Christiane Frey
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.09.1986
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.016.830-9
IDE/TVA
CHE-110.381.158
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt, blinden Kindern, sei es von Geburt an oder durch Krankheit, eine Ausbildung zu einem möglichst selbständigen Leben zu ermöglichen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr.Meyer Treuhand AG | Bern | 11.07.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG | Thun | 08.06.2022 | 10.07.2024 | |
STEINHAUSER Treuhand und Steuerberatung | Lyss | 24.12.2012 | 07.06.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Maikler Berty
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Berty Maikler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006081569, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Berty Maikler, in Bern, CHE-110.381.158, Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr.Meyer Treuhand AG (CHE-108.133.958), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005490127, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Berty Maikler, in Bern, CHE-110.381.158, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998523).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STEINHAUSER Treuhand und Steuerberatung (CHE-112.515.292), in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004998523, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Berty Maikler, in Bern, CHE-110.381.158, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148353).
Domizil neu:
c/o Kai Baumann, Schillingstrasse 10, 3005 Bern.
Weitere Adressen:
c/o Kai Baumann, Rechtsanwalt und Notar, Bernstrasse 30, 3067 Boll.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Christian, von Auswil, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Kai Dorian, von Zürich und Bern, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frey, Christiane, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.