Renseignements sur Stiftung Bergschule Avrona
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Bergschule Avrona
- Stiftung Bergschule Avrona est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation delles ecoles primaires. Le siège social se trouve à Tarasp.
- L’organisation a été fondée le 07.11.1981.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 16.08.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton GR sous l’IDI CHE-107.056.485.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Hans-Peter Spreng,
Astrid Beatrix Baron,
Markus Solinger,
Sebastian Holzhausen,
David Langenegger
les plus récents personnes habilitée à signer
Hans-Peter Spreng,
Astrid Beatrix Baron,
Markus Solinger,
Sebastian Holzhausen,
David Langenegger
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.11.1981
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Scuol
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.7.000.010-4
IDE/TVA
CHE-107.056.485
Secteur
Exploitation delles ecoles primaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Bildungsstätte auf Grundlage der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Redi AG Treuhand | Frauenfeld | 17.09.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bergschule Avrona
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Bergschule Avrona
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006108405, Registre du commerce Grisons
Stiftung Bergschule Avrona, in Scuol, CHE-107.056.485, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2024, Publ. 1006012329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Sandra, von Zürich und Scuol, in Wallisellen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spreng, Hans Peter, von Graben, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006012329, Registre du commerce Grisons
Stiftung Bergschule Avrona, in Scuol, CHE-107.056.485, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005821196).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spreng, Hans Peter, von Graben, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005821196, Registre du commerce Grisons
Stiftung Bergschule Avrona, in Scuol, CHE-107.056.485, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005534185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodbeck, Markus David, von Basel, in Tarasp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baron, Astrid Beatrix, von Menzingen, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.