Adresse
c/o Dr. Aurélie Pahud de Mortanges
Junkerngasse 41
3011 Bern
Renseignements sur Stiftung Arpegio Schweiz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Arpegio Schweiz
- Stiftung Arpegio Schweiz est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bern.
- La direction de l’organisation Stiftung Arpegio Schweiz est composée de 3 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 05.05.2022.
- L'IDI d'organisation est CHE-425.597.007.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.07.2013
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.7.057.696-3
IDE/TVA
CHE-425.597.007
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die ideelle und materielle Unterstützung der Asociación Cultural Arpegio (Arpegio Perú). Zu diesem Zweck kann die Stiftung ganz oder teilweise die Kosten zur Realisierung von Einzelprojekten von Arpegio Perú übernehmen, wie z.B. die Anschaffung, Reparatur und Unterhalt von Instrumenten, Stipendien und Patenschaften für peruanische Kinder und Jugendliche zum Erlernen eines Instrumentes, kultureller Austausch und Zusammenarbeit mit Musikinstitutionen anderer Länder und Jugendorchestern. Im weiteren vgl. Stiftungsurkunde.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 11.07.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Arpegio Switzerland Foundation
- Arpegio Suiza Fundación
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Arpegio Schweiz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005465507, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Arpegio Schweiz, in Bern, CHE-425.597.007, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, S.0, Publ. 1210417).
Domizil neu:
c/o Dr. Aurélie Pahud de Mortanges, Junkerngasse 41, 3011 Bern.
Numéro de publication: 1210417, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Arpegio Schweiz, in Bern, CH-036.7.057.696-3, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1100571). [Neue] Weitere Adresse: c/o Elke Pahud de Mortanges, de Castellaweg 29, 3280 Greng.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marcuard-Hammer, Françoise, von Bern, Payerne und Yverdon-les-Bains, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pahud de Mortanges, Elke, von Eich, in Greng, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pahud de Mortanges, René, von Eich, in Greng, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1100571, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Arpegio Schweiz, in Bern, CH-036.7.057.696-3, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 972299).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.