Renseignements sur Stiftung Alterswohnheim Boltigen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Alterswohnheim Boltigen
- Stiftung Alterswohnheim Boltigen avec son siège à Boltigen est actif. Stiftung Alterswohnheim Boltigen est active dans le domaine «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées».
- Il y a 8 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 23.04.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-104.031.655.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Susanna Zürcher,
Stephan Gerber,
Markus Eschler,
Heidi Matti,
Marlise Dänzer
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.02.1982
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Boltigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.001.445-9
IDE/TVA
CHE-104.031.655
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt den Bau und den Betrieb eines Alterswohnheimes mit Kleinwohnungen in der Gemeinde Boltigen. Sie vermietet oder verkauft Wohnungen vorwiegend an ältere Personen, welche vorzugsweise Wohnsitz in der Gemeinde Boltigen haben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
von Kaenel Treuhand AG | Aeschi bei Spiez | 17.07.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
WISTAG Revision AG | Thun | 06.06.2014 | 16.07.2018 | |
Schläpfer Treuhand | Spiez | 12.05.2009 | 05.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Ernst Aegerter für die Errichtung eines Altersheimes in der Gemeinde Boltigen.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Alterswohnheim Boltigen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006015291, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Alterswohnheim Boltigen, in Boltigen, CHE-104.031.655, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174766).
Domizil neu:
An der Matte 23, 3766 Boltigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutzli, Andreas, von Zweisimmen, in Boltigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Susanna, von Frutigen, in Boltigen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Stephan, von Röthenbach im Emmental, in Boltigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005174766, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Alterswohnheim Boltigen, in Boltigen, CHE-104.031.655, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Hermann, von Diemtigen, in Boltigen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber-Ziörjen, Ursula, von Langnau im Emmental, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutzli, Andreas, von Zweisimmen, in Boltigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Susanna, von Frutigen, in Boltigen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürki, Rolf, von Worb, in Boltigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dänzer, Marlise, von Kandersteg, in Boltigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dänzer, Werner, von Kandersteg, in Boltigen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eschler, Markus, von Boltigen, in Boltigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4362781, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Alterswohnheim Boltigen, in Boltigen, CHE-104.031.655, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2133163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Martha, von Thunstetten, in Boltigen, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Heidi, von St. Stephan, in Boltigen, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Kaenel Treuhand AG (CHE-465.870.497), in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.