Adresse
c/o Adrian Gmür
Obere Chloossstrasse 4
8873 Amden
Renseignements sur Stiftung Albert Böni-Opawsky
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Albert Böni-Opawsky
- Stiftung Albert Böni-Opawsky a son siège social à Amden et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Stiftung Albert Böni-Opawsky est composée de 8 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 13.04.2007.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.11.2022.
- L'IDE déclaré est CHE-113.568.799.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Florian Frei,
Markus Thoma,
Josef Schildknecht,
Adrian Gmür,
Christian Franz Steiner
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.04.2007
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Amden
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.061.098-1
IDE/TVA
CHE-113.568.799
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der Entwicklung der Gemeinde Amden. Sie kann zu diesem Zweck Beiträge ausrichten, insbesondere für nachhaltige Werke: Förderung der Lebensqualität; der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung; der Kunst und der Architektur.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG | Glarus Nord | 09.12.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | 21.07.2009 | 08.12.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Albert Böni-Opawsky
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005607953, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Albert Böni-Opawsky, in Amden, CHE-113.568.799, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005092015).
Domizil neu:
c/o Adrian Gmür, Obere Chloosstrasse 4, 8873 Amden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Florian, von Elgg, in Amden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005092015, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Albert Böni-Opawsky, in Amden, CHE-113.568.799, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Heinrich, von Amden, in Amden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Markus, von Amden, in Amden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005043293, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Albert Böni-Opawsky, in Amden, CHE-113.568.799, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, S.0, Publ. 2891551).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Niederurnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-101.686.179), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle. [Änderung der UID der Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.