Adresse
c/o Carrosserie Kiener AG
Hohrainstrasse 35a
3322 Urtenen-Schönbühl
Renseignements sur STI Kiener Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de STI Kiener Holding AG
- STI Kiener Holding AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des autres institutions financières. Le siège social se trouve à Urtenen-Schönbühl.
- STI Kiener Holding AG a été fondée le 12.09.2007.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.02.2021.
- STI Kiener Holding AG est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-113.809.951.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Carrosserie Kiener AG, STA Kiener Holding AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Hans Peter Kiener,
Alfred Kiener,
Daniel Kiener,
Peter Kiener
les plus récents personnes habilitée à signer
Hans Peter Kiener,
Alfred Kiener,
Daniel Kiener,
Peter Kiener
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.09.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mattstetten
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.040.104-0
IDE/TVA
CHE-113.809.951
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten, kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger weiterer Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Langenthal | 08.02.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
accontax Markus Gfeller Treuhand AG | Langenthal | 06.11.2013 | 07.02.2021 | |
KMT Revisionen GmbH in Liq. | Riggisberg | 18.09.2007 | 05.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour STI Kiener Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005094230, Registre du commerce Berne, (36)
STI Kiener Holding AG, in Mattstetten, CHE-113.809.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, S.0, Publ. 1165089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CH-053.3.015.013-4), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Peter Kiener [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Peter Kiener];
Kiener, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Daniel Kiener [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Daniel Kiener];
Kiener, Alfred, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1165089, Registre du commerce Berne, (36)
STI Kiener Holding AG, in Mattstetten, CH-036.3.040.104-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2007, S. 3, Publ. 4115432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMT Revisionen GmbH, in Kaufdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CH-053.3.015.013-4), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4115432, Registre du commerce Berne, (36)
STI Kiener Holding AG, in Mattstetten, CH-036.3.040.104-0, c/o Carrosserie Kiener AG, Hohrainstrasse 35a, 3322 Urtenen-Schönbühl, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.09.2007.
Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten, kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger weiterer Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss zwei Sacheinlageverträgen vom 07.09.2007 insgesamt 600 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- der 'Carrosserie Kiener AG', in Mattstetten, zum Preis von insgesamt CHF 3'000'000.--, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kiener, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Alfred, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Peter Kiener;
Kiener, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Daniel Kiener;
KMT Revisionen GmbH, in Kaufdorf, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.