Adresse
c/o Christian Zuberbühler
Steinerstrasse 34
3006 Bern
Renseignements sur Stempel Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stempel Holding AG
- Stempel Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bern.
- La direction de l’entreprise Stempel Holding AG est composée de une personne.
- Le 02.12.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Stempel Holding AG est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-181.584.410.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.08.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.057.915-8
IDE/TVA
CHE-181.584.410
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wolfisberg Treuhand | Bern | 15.08.2013 | 15.07.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Christian Sommer AG
- Priconda AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stempel Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005347332, Registre du commerce Berne, (36)
Christian Sommer AG, in Bern, CHE-181.584.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, S.0, Publ. 1616681).
Statutenänderung:
23.11.2021.
Firma neu:
Stempel Holding AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuberbühler, Christian Markus, von St. Gallen und Urnäsch, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1616681, Registre du commerce Berne, (36)
Christian Sommer AG, in Bern, CHE-181.584.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245943). Gemäss Erklärung vom 09.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfisberg Treuhand (CH-035.1.018.106-2), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1245943, Registre du commerce Berne, (36)
Priconda AG, in Bern, CHE-181.584.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1029003).
Statutenänderung:
10.12.2013.
Firma neu:
Christian Sommer AG.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.