Filiales (3)
Renseignements sur Steiner plus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Steiner plus AG
- Steiner plus AG a son siège social à Aarau et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- Steiner plus AG a été fondée le 25.02.1992.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 03.09.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-108.054.460.
- Il y a 9 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: AAA Am Bahnhof Zahnklinik AG, AAA Center der Zahnärzte, AAZ AArauer Zahnklinik GmbH.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
David Zumbihl,
Georg Simonian,
David Huber,
Alexander Reto Fuhrimann,
Pascal Steiner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.02.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aarau
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.007.264-6
IDE/TVA
CHE-108.054.460
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros, Kauf und Verkauf, Umbau und Renovation von Liegenschaften sowie Erstellen von Gebäuden und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TANDURA TREUHAND AG | Feldbrunnen-St. Niklaus | 23.06.2010 | 01.07.2015 | |
TANDURA - TREUHAND | Feldbrunnen-St. Niklaus | 16.01.2006 | 22.06.2010 | |
Unico Treuhand AG | Burgdorf | <2004 | 15.01.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Architekturbüro Willy Steiner AG
- Architekturbüro Steiner Willy AG
- Steiner W. Architekt.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Steiner plus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120725, Registre du commerce Argovie, (400)
Steiner plus AG, in Aarau, CHE-108.054.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006094019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Christina, von Langenthal, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006094019, Registre du commerce Argovie, (400)
Steiner plus AG, in Aarau, CHE-108.054.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024, Publ. 1006045314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbihl, Sonja, von Murgenthal, in Wiedlisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006045314, Registre du commerce Argovie, (400)
Steiner plus AG, in Aarau, CHE-108.054.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006037061).
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Balsthal (CHE-463.673.106)]. [gestrichen: Lüsslingen-Nennigkofen (CHE-447.883.415)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.