Renseignements sur Steigrad Crameri AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Steigrad Crameri AG
- Steigrad Crameri AG a son siège social à Zollikon, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée le 04.07.1978.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 10.10.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-103.968.625.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Wolfgang Heinrich Werlé,
Ester Julie Crameri,
Bettina Rosa Debora Steigrad Thüler
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.07.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zollikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.924.906-9
IDE/TVA
CHE-103.968.625
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Verwaltung sowie Beratung beim Kauf, Verkauf und Miete von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland; Beratung, Unterstützung und Vermittlung im Bereich Vermögensverwaltung; Erbringung von Beratung- und Unterstützungsleistungen in besonderen Lebenslagen sowie allen Finanzfragen; Anwerbung, Vermittlung und Zurverfügungstellung von Personal aus allen Berufszweigen, insbesondere aber aus den Bereichen Freizeit, Betreuung, Hauswirtschaft, Gesundheit und Sozialwesen; Kann sich an anderen Firmen beteiligen und Treuhandgeschäfte tätigen; Die Gesellschaft kann auch, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immobilien und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Treuhandgeschäfte tätigen und im Übrigen alles tun, was zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet ist.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HAROW AG in Liquidation | Baar | 22.01.2008 | 03.05.2009 | |
CTC Codex Treuhand und Consulting AG | Zürich | <2004 | 21.01.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Steigrad Crameri Ltd
- Steigrad Crameri SA
- Steigrad Rudolf Ltd
- Rudolf Steigrad AG
- Steigrad Rudolf SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Steigrad Crameri AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005578996, Registre du commerce Zurich, (20)
Steigrad Crameri AG, in Zürich, CHE-103.968.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005101665).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 20, 8702 Zollikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steigrad, Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005101665, Registre du commerce Zurich, (20)
Steigrad Crameri AG, in Zürich, CHE-103.968.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004602776).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steigrad, Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werlé, Wolfgang Heinrich, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004602776, Registre du commerce Zurich, (20)
Rudolf Steigrad AG, in Stäfa, CHE-103.968.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289259).
Statutenänderung:
12.03.2019.
Firma neu:
Steigrad Crameri AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Steigrad Crameri SA) (Steigrad Crameri Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Rehalpstrasse 107, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Verwaltung sowie Beratung beim Kauf, Verkauf und Miete von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland;
Beratung, Unterstützung und Vermittlung im Bereich Vermögensverwaltung;
Erbringung von Beratung- und Unterstützungsleistungen in besonderen Lebenslagen sowie allen Finanzfragen;
Anwerbung, Vermittlung und Zurverfügungstellung von Personal aus allen Berufszweigen, insbesondere aber aus den Bereichen Freizeit, Betreuung, Hauswirtschaft, Gesundheit und Sozialwesen;
Kann sich an anderen Firmen beteiligen und Treuhandgeschäfte tätigen;
Die Gesellschaft kann auch, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immobilien und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Treuhandgeschäfte tätigen und im Übrigen alles tun, was zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steigrad Thüler, Bettina Rosa Debora, von Zürich, in Stäfa, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Crameri, Ester, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.