Renseignements sur Stefan Thalmann AG, Baugeschäft, Ramersberg, Sarnen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stefan Thalmann AG, Baugeschäft, Ramersberg, Sarnen
- Stefan Thalmann AG, Baugeschäft, Ramersberg, Sarnen est actuellement actif et est dans le secteur Bâtiments général. Le siège social se trouve à Ramersberg.
- L’entreprise a été fondée le 06.04.1979.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 12.08.2014.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton OW sous l’IDI CHE-107.925.997.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.04.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.000.535-9
IDE/TVA
CHE-107.925.997
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Bauunternehmung. Handel mit Baumaterialien, Ausführung von Transporten, Erwerb und Verkauf von Grundstücken.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PartnerAudit GmbH | Hergiswil (NW) | 12.08.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG | Hergiswil (NW) | 17.11.2004 | 11.08.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Thalmann AG, Stefan, Baugeschäft, Ramersberg, Sarnen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Thalmann AG, Baugeschäft, Ramersberg, Sarnen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1658329, Registre du commerce Obwald, (140)
Stefan Thalmann AG, Baugeschäft, Ramersberg, Sarnen, in Sarnen, CHE-107.925.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6974648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.479-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PartnerAudit GmbH (CHE-102.171.618), in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6974648, Registre du commerce Obwald, (140)
Stefan Thalmann AG, Baugeschäft, Ramersberg, Sarnen, in Sarnen, CH-140.3.000.535-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2010, S. 12, Publ. 5445438).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Andreas, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Thalmann, Stephan, von Entlebuch, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5445438, Registre du commerce Obwald, (140)
Stefan Thalmann AG, Baugeschäft, Ramersberg, Sarnen, in Sarnen, CH-140.3.000.535-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2004, S. 8, Publ. 2546260).
Domizil neu:
Dörfli 9, 6060 Ramersberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Stephan, von Entlebuch, in Sarnen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Thalmann, Stefan, einziges Mitglied];
Egger, Andreas, von Kerns, in Kerns, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.