Renseignements sur Stebler Glashaus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stebler Glashaus AG
- Stebler Glashaus AG avec son siège à Oensingen est une Société anonyme du domaine «Production du produits métalliques». Stebler Glashaus AG est actif.
- La direction se compose de 7 personnes. L'entreprise a été fondée le 18.02.1992.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 11.12.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-101.337.282.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Urs Heinz Rickenbacher,
Svenja Lara Stebler,
Pascal Olivier Froidevaux,
Markus Stebler,
Anita Stebler-Kellenberger
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Urs Heinz Rickenbacher,
Tristan Brockelmanns,
Svenja Lara Stebler,
Corinne Mürner,
Pascal Olivier Froidevaux
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.02.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oensingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.002.551-7
IDE/TVA
CHE-101.337.282
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung, Verkauf und Herstellung von Glashäusern, Glasdächern, Wintergärten, Metallbauartikel sowie verwandten Waren und Produkten; sie kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Solidis Revisions AG | Olten | 11.12.2023 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Brügger Treuhand AG | Köniz | 28.10.2016 | 10.12.2023 | |
Brügger Treuhand | Köniz | 09.01.2015 | 27.10.2016 | |
T + R AG | Muri bei Bern | 03.01.2012 | 08.01.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stebler Glashaus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005906304, Registre du commerce Soleure, (241)
Stebler Glashaus AG, in Oensingen, CHE-101.337.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005860139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger Treuhand AG (CHE-328.181.418), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005860139, Registre du commerce Soleure, (241)
Stebler Glashaus AG, in Oensingen, CHE-101.337.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martin, von Lengnau AG, in Greng, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Dr. Urs Heinz, von Zeglingen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005534955, Registre du commerce Soleure, (241)
Stebler Glashaus AG, in Oensingen, CHE-101.337.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockelmanns, Tristan, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothrist].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.