Renseignements sur Star ambulances S.à r.l.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Star ambulances S.à r.l.
- Star ambulances S.à r.l. est active dans le secteur «Exploitation des etablissements généraux de santé» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Epalinges.
- La direction de l’entreprise Star ambulances S.à r.l. est composée de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.09.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-107.465.820.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.03.1993
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Epalinges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.148.321-1
IDE/TVA
CHE-107.465.820
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise d'ambulances et de secours.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revica Sàrl | Crissier | 28.09.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revica Sàrl | Epalinges | 06.12.2010 | 27.09.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Star ambulances Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Star ambulances S.à r.l.
Numéro de publication: HR02-1005300528, Registre du commerce Vaud, (550)
Star ambulances S.à r.l., à Epalinges, CHE-107.465.820 (FOSC du 22.09.2015, p. 0/2385703). Revica Sàrl (CH-550-0055907-7) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Revica Sàrl (CHE-153.623.832), à Crissier.
Numéro de publication: 2385703, Registre du commerce Vaud, (550)
Star ambulances S.à r.l., à Epalinges, CHE-107.465.820 (FOSC du 07.09.2015, p. 0/2358791). Seira Esther, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 130 parts de CHF 100 par 65 parts chacune aux associées DOMUS SCAR Sàrl (CHE-251.082.877) et KIJI Holding Sàrl (CHE-249.438.433), désormais titulaires chacune de 125 parts de CHF 100. Cassard Olivier est nommé président.
Numéro de publication: 2358791, Registre du commerce Vaud, (550)
Star ambulances S.à r.l., à Epalinges, CHE-107.465.820 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Les gérants Mettler Philippe, maintenant à Weisslingen, et Cassard Olivier, qui ne sont plus associés, cèdent chacun leurs 6o parts de CHF 100 respectivement à KIJI Holding Sàrl (CHE-249.438.433), à Bourg-en-Lavaux, et DOMUS SCAR Sàrl (CHE-251.082.877), à Echallens, nouvelles associées avec 60 parts de CHF 100 chacune.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.