Renseignements sur StaniPac AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de StaniPac AG
- StaniPac AG a son siège social à Burgdorf, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée en 01.01.1922 et a une personne à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 29.10.2015.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise StaniPac AG est le suivant : CHE-101.688.899.
- Outre l’entreprise StaniPac AG il sont inscrits 8 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Abomat GmbH, Bootbauer Bürgi, BusinessCom AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1922
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Burgdorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.003.683-4
IDE/TVA
CHE-101.688.899
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Handel mit Verpackungsmaterialien. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und verkaufen sowie alles tun, was geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem im Zusammenhang steht.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trevus AG | Sursee | 08.04.2008 | 06.12.2012 | |
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 11.10.2007 | 07.04.2008 | |
Treuhandbüro Walter Brönnimann | Burgdorf | <2004 | 10.10.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stanniolfabrik Burgdorf AG
- Stanipac AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour StaniPac AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2451807, Registre du commerce Berne, (36)
StaniPac AG, in Burgdorf, CHE-101.688.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2399615).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Reto, von Liestal, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2399615, Registre du commerce Berne, (36)
StaniPac AG, in Burgdorf, CHE-101.688.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2349447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Erich, von Flumenthal, in Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2349447, Registre du commerce Berne, (36)
StaniPac AG, in Burgdorf, CHE-101.688.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6965674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, René, von Gondiswil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Markus Bernhard, von Aadorf, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Erich, von Flumenthal, in Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.