Renseignements sur Stalder & Zürcher SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stalder & Zürcher SA
- Stalder & Zürcher SA a son siège social à Tramelan, est actif et est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- Stalder & Zürcher SA a été fondée le 13.02.1962.
- Le 08.12.2009, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-107.276.621.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.02.1962
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Tramelan
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.002.437-7
IDE/TVA
CHE-107.276.621
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'acquisition, la vente et l'installation de chauffages centraux, d'installations sanitaires ainsi que de tous les travaux s'y rapportant directement ou indirectement, tels que serrurerie. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stalder & Zürcher SA
Numéro de publication: 5380568, Registre du commerce Berne, (36)
Stalder & Zürcher SA, à Tramelan, CH-073.3.002.437-7, société anonyme (No. FOSC 223 du 17.11.1998, p. 7843).
Modification des statuts:
08.06.2009.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente et l'installation de chauffages centraux, d'installations sanitaires ainsi que de tous les travaux s'y rapportant directement ou indirectement, tels que serrurerie. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Selon déclaration du conseil d'administration du 08.06.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ficonom S.A., à Tavannes, organe de révision.
Registre du commerce Berne, (36)
Stalder & Zürcher S.A., à Tramelan, achat, vente, pose, entretien et réparation de chauffages centraux, etc. (FOSC du 10.04.1987, no83, p.1407).
Modification des statuts:
20.08.1998. Statuts adaptés au nouveau droit des sociétés anonymes.
Nouvelle raison sociale:
Stalder & Zürcher SA.
Nouvelle formulation du but:
acquisition, vente et installation de chauffages centraux, installations sanitaires ainsi que tous travaux s'y rapportant directement ou indirectement, tels que serrurerie, etc. Restriction de la transmissibilité des actions nominatives selon statuts. La disposition statutaire relative aux apports en nature lors de la fondation est abrogée.
Communications aux actionnaires:
par courrier écrit. Pierre Zürcher n'est plus membre du conseil d'administration, ses pouvoirs sont radiés. Rudolf Zürcher devient président du conseil d'administration (jusqu'ici secrétaire), il continue à signer individuellement. Paul Zürcher devient secrétaire du conseil d'administration (jusqu'ici membre), il continue à signer individuellement.
Organe de révision:
Ficonom S.A., à Tavannes.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.