Renseignements sur Stahl & Langenegger GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stahl & Langenegger GmbH
- Stahl & Langenegger GmbH est active dans le secteur «Peintre en bâtiment» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Wolfhausen.
- L’entreprise a été fondée en 09.06.1997 et a une personne à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 03.05.2019.
- Stahl & Langenegger GmbH est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-106.076.321.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: CHEMIEWO GmbH, Garage S. Frei.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.06.1997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bubikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.003.125-9
IDE/TVA
CHE-106.076.321
Secteur
Peintre en bâtiment
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Maler- und Tapeziergeschäftes; kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stahl & Langenegger GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004622340, Registre du commerce Zurich, (20)
Stahl & Langenegger GmbH, in Bubikon, CHE-106.076.321, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3913057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Peter, von Gais, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koprena, Vladan, von Wädenswil, in Rothenthurm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00.
Numéro de publication: 3913057, Registre du commerce Zurich, (20)
Stahl & Langenegger GmbH, in Bubikon, CHE-106.076.321, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, Publ. 5909808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahl, Willy, von Fischingen, in Bubikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenegger, Peter, von Gais, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].
Numéro de publication: 5909808, Registre du commerce Zurich, (20)
Stahl & Langenegger GmbH, in Bubikon, CH-020.4.003.125-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 13.06.1997, S. 4089). Gemäss Erklärung vom 04.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahl, Willy, von Fischingen, in Bubikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.