Renseignements sur staff.ch AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de staff.ch AG
- staff.ch AG a son siège social à Reinach BL, est actif et est active dans le domaine «Leasing d’immobilisations corporelles».
- staff.ch AG a été fondée le 14.02.2023.
- Le 17.05.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise staff.ch AG est le suivant : CHE-194.421.533.
- Il y a 72 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: AeroQuInt GmbH, Alpha Diagnostics AG, Andrea Leuzinger GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.02.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Reinach (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.016.666-9
IDE/TVA
CHE-194.421.533
Secteur
Leasing d’immobilisations corporelles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art und insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Personal-, Salär- und Finanzwesens sowie der Vergabe von Franchisingrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- staff.ch SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour staff.ch AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006034525, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
staff.ch AG, in Basel, CHE-194.421.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921810). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Reinach (BL) im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1006034563, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
staff.ch AG, bisher in Basel, CHE-194.421.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921810).
Statutenänderung:
23.04.2024.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach BL.
Numéro de publication: HR02-1005921810, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
staff.ch AG, in Basel, CHE-194.421.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tondelli, Flaviano Luca, von Basel, in Aesch (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Marc, von Trogen, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.