Renseignements sur Stäger Transporte AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stäger Transporte AG
- Stäger Transporte AG de Mürren est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 12.01.1998.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 11.08.2016.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-107.195.276.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christoph Gertsch,
Liselotte Gertsch-Burri,
Heinz Gertsch,
Margaritha Gertsch Stäger
les plus récents personnes habilitée à signer
Christoph Gertsch,
Liselotte Gertsch-Burri,
Heinz Gertsch,
Margaritha Gertsch Stäger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.01.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lauterbrunnen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.000.603-0
IDE/TVA
CHE-107.195.276
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt: Betrieb eines Transportgeschäftes; Handel mit Nahrungsmitteln, insbesondere alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken; Handel mit Heizöl und Diesel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben und veräussern, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Metreba AG | Dübendorf | <2004 | 21.12.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stäger Transporte AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2998931, Registre du commerce Berne, (36)
Stäger Transporte AG, in Lauterbrunnen, CHE-107.195.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6471710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäger, Walter, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Heinz, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gertsch-Burri, Liselotte, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Stäger Walter oder Gertsch Stäger Margaritha jedoch nicht mit Gertsch Heinz];
Gertsch, Christoph, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6471710, Registre du commerce Berne, (36)
Stäger Transporte AG, in Lauterbrunnen, CH-092.3.000.603-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.1998, S. 609).
Statutenänderung:
23.11.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Betrieb eines Transportgeschäftes;
Handel mit Nahrungsmitteln, insbesondere alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken;
Handel mit Heizöl und Diesel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben und veräussern, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 20.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metreba Revisions- & Beratungs-AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Stäger Transporte AG, in Mürren, Gemeinde Lauterbrunnen (SHAB Nr.17 vom 27.1.1998, S.609). Im Zusammenhang mit der Neueintragung vom 12.1.1998 ist nachzutragen, dass Gertsch Stäger Margaritha, von Lauterbrunnen, in Mürren, Gemeinde Lauterbrunnen, Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ist.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.