Renseignements sur Sportzentrum Heimberg Genossenschaft
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sportzentrum Heimberg Genossenschaft
- Sportzentrum Heimberg Genossenschaft est une Société coopérative basée à Heimberg. Sportzentrum Heimberg Genossenschaft appartient au secteur «Services sportifs» et est actuellement actif.
- Sportzentrum Heimberg Genossenschaft a été fondée le 18.12.1974.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 11.10.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Sportzentrum Heimberg Genossenschaft est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-107.878.292.
Direction (9)
les plus récents membres de l'administration
Christoph Würsten,
Patrick Schneider,
Peter Soltermann,
Emanuele Pasanisi,
Rolf Widmer
les plus récents personnes habilitée à signer
Christoph Würsten,
Emanuele Pasanisi,
Frederik Reinmann,
Marlies Ryser-Bürki
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.1974
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Heimberg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.002.542-3
IDE/TVA
CHE-107.878.292
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe, in Heimberg ein Freizeit- und Sportzentrum mit den dazugehörigen Anlagen zu erstellen und zu betreiben. Die Genossenschaft ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die dem Genossenschaftszweck direkt oder indirekt dienen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann sich dazu an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HST Treuhand AG | Thierachern | 15.08.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sportzentrum Heimberg
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sportzentrum Heimberg Genossenschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005309144, Registre du commerce Berne, (36)
Sportzentrum Heimberg Genossenschaft, in Heimberg, CHE-107.878.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, S.0, Publ. 2480583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Niklaus, von Langnau im Emmental, in Heimberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Christoph, von Saanen, in Steffisburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pasanisi, Emanuele, von Heimberg, in Heimberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryser-Bürki, Marlies, von Bleiken bei Oberdiessbach und Thun, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänni, Markus, von Heimberg, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, Patrick, von Muttenz, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher Krebs, Andrea Daniela, von Hofstetten-Flüh, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Soltermann, Peter, von Thun, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Rolf, von Baar, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2480583, Registre du commerce Berne, (36)
Sportzentrum Heimberg Genossenschaft, in Heimberg, CHE-107.878.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2075547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Többen, Dieter, von Thun, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Christoph, von Saanen, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2075547, Registre du commerce Berne, (36)
Sportzentrum Heimberg Genossenschaft, in Heimberg, CHE-107.878.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, Publ. 6719204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HST Treuhand AG (CHE-103.337.991), in Thierachern, Revisionsstelle [bisher: HST Treuhand AG (CH-092.3.001.131-6)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.