Renseignements sur Spitex RegioArbon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Spitex RegioArbon
- Spitex RegioArbon a son siège social à Arbon, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des etablissements généraux de santé».
- Spitex RegioArbon a 5 personnes à la direction.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 04.02.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Spitex RegioArbon est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-107.066.526.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Titus Guldimann,
Annabelle Dähler,
Kurt Schmid,
Karin Della Polla-Wruss,
Evelyn Schwab
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.06.2013
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Arbon
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.6.027.388-9
IDE/TVA
CHE-107.066.526
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Spitex RegioArbon organisiert für alle im Versorgungsgebiet wohnhaften Personen folgende Spitex-Dienstleistungen: Krankenpflege, Hauspflege und Haushilfe unter Berücksichtigung von Prävention und Gesundheitsförderung gemäss den Vorgaben in den Spitex-Richtlinien des Kantons Thurgau. Sie kann auch andere Aufgaben im Spitex-Bereich übernehmen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Spitex RegioArbon
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005397912, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Spitex RegioArbon, in Arbon, CHE-107.066.526, Verein (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, S.0, Publ. 2995483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Reinhard, von Zürich, in Egnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend-Weyermann, Silvia, von Altstätten und Wittenbach, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guldimann, Titus, von Horriwil, in Horn, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Annabelle, von Appenzell, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2995483, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Spitex RegioArbon, in Arbon, CHE-107.066.526, Verein (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2342337).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Evelyn, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (AT), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Seiringer, Evelyn].
Numéro de publication: 2342337, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Spitex RegioArbon, in Arbon, CHE-107.066.526, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siebenmann, Walter, von Aarau, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Reinhard, von Zürich, in Egnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Kurt, von Frutigen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.