Renseignements sur Spirig AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Spirig AG
- Spirig AG est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de matières premières agricoles et animaux. Le siège social se trouve à Weinfelden.
- La direction se compose de 6 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 20.06.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Spirig AG est le suivant : CHE-108.821.047.
- L'entreprise Spirig AG possède actuellement 4 marques ou applications enregistrées.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Adrian Breu,
Valentin Bürgisser,
Thomas Jäggli,
Philipp Jäggli,
Bernhard Spirig
les plus récents personnes habilitée à signer
Adrian Breu,
Valentin Bürgisser,
Cristina Ruggli,
Thomas Jäggli,
Philipp Jäggli
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.1946
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Weinfelden
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.006.521-4
IDE/TVA
CHE-108.821.047
Secteur
Commerce de matières premières agricoles et animaux
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion von und Handel mit Pflanzen, Pflanzenarrangements und anderen Bedarfsartikeln zur Förderung der Wohn- und Lebensqualität, inbesondere Produktion und Vertrieb der Eigenmarke 'RebeccaS' sowie Vertrieb der Fremdmarke 'Yankee Candle'. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer Buck Zenhäusern AG | Kriens | 30.11.2012 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RP Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG | Weinfelden | 13.05.2011 | 29.11.2012 | |
EWS Verwaltungen AG | Wohlen bei Bern | <2004 | 12.05.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gärtnerei Spirig AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
04.04.2001 | actif | 12824/2000 | |
WaterNanny | 29.01.2007 | radiée | 60273/2006 |
Dernières notifications FOSC pour Spirig AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005499806, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Spirig AG, in Weinfelden, CHE-108.821.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005282173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Adrian, von Oberegg, in Waltalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005282173, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Spirig AG, in Weinfelden, CHE-108.821.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004559006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgisser, Bernhard, von Bremgarten (AG), in Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Ruth, von Diepoldsau, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Valentin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruggli, Cristina, von Hauptwil-Gottshaus, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004559006, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Spirig AG, in Weinfelden, CHE-108.821.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254849).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Bernhard, von Bremgarten (AG), in Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Torre (Blenio)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.