Renseignements sur Spirella AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Spirella AG
- Spirella AG avec son siège à Embrach est une Société anonyme du domaine «Production du produits métalliques». Spirella AG est actif.
- La direction de l’entreprise Spirella AG est composée de 5 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 29.09.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.955.272.
- Actuellement, l'entreprise Spirella AG a enregistré 4 marques ou demandes auprès de l'IPI.
- Anlauf Services & Products, CNC Modelparts GmbH, GROSS Pest Control GmbH sont inscrites à la même adresse.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Valentin Adrien Marcel Sobraques,
Isabelle Sobraques,
Marcel Marceau Jacques Sobraques,
Aude Marie Paulette Rainier
les plus récents personnes habilitée à signer
Valentin Adrien Marcel Sobraques,
Mark Thurow,
Isabelle Sobraques,
Marcel Marceau Jacques Sobraques,
Aude Marie Paulette Rainier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.05.1958
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Embrach
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.924.543-3
IDE/TVA
CHE-105.955.272
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von und Handel mit Gegenständen der Inneneinrichtung, insbesondere mit Duschvorhängen, Stangen, Duschtrennwänden und mit Zubehör für Bad und Haushalt sowie mit Industrie-Vorhängen und mit artverwandten Produkten; kann Unternehmungen finanzieren und Liegenschaften, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Spirella Ltd
- Spirella SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
21.03.2011 | radiée | 59524/2010 | |
03.08.1989 | radiée | 02022/1989 |
Dernières notifications FOSC pour Spirella AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005300835, Registre du commerce Zurich, (20)
Spirella AG, in Embrach, CHE-105.955.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herb, Martin, von Neckertal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sobraques, Valentin Adrien Marcel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004904538, Registre du commerce Zurich, (20)
Spirella AG, in Embrach, CHE-105.955.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casado Boqueras, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Sant Cugat del Vallès (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mihaldinec Schläpfer, Anja, kroatische Staatsangehörige, in Wetzikon (ZH), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004770817, Registre du commerce Zurich, (20)
Spirella AG, in Embrach, CHE-105.955.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004744940).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sobraques, Valentin Adrien Marcel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.