Renseignements sur Spielfeder AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Spielfeder AG
- Spielfeder AG est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction de l’entreprise Spielfeder AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 26.05.2021.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 20.11.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Spielfeder AG est inscrite sous l’IDI CHE-446.399.559.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.05.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.050.190-4
IDE/TVA
CHE-446.399.559
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gütern im Kunst- und Antiquitätenbereich. Sie ist tätig in den Bereichen Räumungen, Einlagerungen, Veräusserungen sowie Liquidationen und kann Wanderlagerverkäufe und Events durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Spielfeder AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005888342, Registre du commerce Zurich, (20)
Spielfeder AG, in Zürich, CHE-446.399.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Benjamin Turin, von Wald (ZH), in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005309047, Registre du commerce Zurich, (20)
Spielfeder AG, in Zürich, CHE-446.399.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, René Rolf, von Ursenbach, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federspiel, Eveline Katherine, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Eggersriet];
Schönenberger, Christian Josef, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Senn, Benjamin Turin, von Wald (ZH), in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005197587, Registre du commerce Zurich, (20)
Spielfeder AG, in Zürich, CHE-446.399.559, Germaniastrasse 57, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gütern im Kunst- und Antiquitätenbereich. Sie ist tätig in den Bereichen Räumungen, Einlagerungen, Veräusserungen sowie Liquidationen und kann Wanderlagerverkäufe und Events durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Federspiel, Eveline Katherine, von Eggersriet, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Güdel, René Rolf, von Ursenbach, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Benjamin Turin, von Wald (ZH), in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.