Renseignements sur Spetzmann AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Spetzmann AG
- Spetzmann AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des autres institutions financières. Le siège social se trouve à Wilen b. Wollerau.
- Spetzmann AG a 2 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 21.05.2015. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-102.675.072.
- Outre l’entreprise Spetzmann AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: AGIN AG, Hannelore Zweifel-Stiftung.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.03.1919
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Freienbach
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.001.413-4
IDE/TVA
CHE-102.675.072
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, namentlich von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland; kann Grundeigentum erwerben, belasten, vermieten, überbauen, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und Konzessionen erwerben, darüber verfügen, auswerten, vermarkten und verwerten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Spetzmann SA
- Spetzmann Aktiengesellschaft
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Spetzmann AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2163209, Registre du commerce Schwyz, (130)
Spetzmann AG, in Freienbach, CHE-102.675.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 15, Publ. 5588388).
Domizil neu:
Breitenstrasse 59, 8832 Wilen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Hannelore, von Netstal, in Pfäffikon SZ, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Gilg, von Glarus, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5588388, Registre du commerce Schwyz, (130)
Spetzmann Aktiengesellschaft(Spetzmann Société Anonyme), bisher in Glarus, CH-160.3.001.413-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 15, Publ. 4557896).
Gründungsstatuten:
06.06.1939.
Statutenänderung:
26.03.2010.
Firma neu:
Spetzmann AG.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
bei Hannelore Zweifel, Huobstrasse 5, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, namentlich von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, vermieten, überbauen, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und Konzessionen erwerben, darüber verfügen, auswerten, vermarkten und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 200.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief, Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.3.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speich-Maduz, Hans, von Matt und Glarus, in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Hannelore, von Netstal, in Pfäffikon SZ, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Stierli, Dr. Bruno, von Aristau, in Uetikon am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher].
Numéro de publication: 5588400, Registre du commerce Glaris, (160)
Spetzmann Aktiengesellschaft, in Glarus, CH-160.3.001.413-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 15, Publ. 4557896). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.
Neue Firma und Adresse:
Spetzmann AG, c/o Hannelore Zweifel, Huobstrasse 5, 8808 Pfäffikon SZ.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.