Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Speiselift.com GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.05.2011
Radiation du registre du commerce
06.11.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.045.021-5
IDE/TVA
CHE-385.075.781
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import, Export, Produktion von und Handel mit Lebensmitteln, Getränken, Wein, Spirituosen, Küchenbedarf, Designobjekten, Textilien, Büchern und Tonträgern sowie Durchführung von damit zusammenhängenden Medienpublikationen, PR-Beratungen und Eventorganisationen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Speiselift.com Sagl in liquidazione
- Speiselift.com Sàrl en liquidation
- Speiselift.com Ltd liab. Co in liquidation
- Speiselift.com GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Speiselift.com GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1807023, Registre du commerce Zurich, (20)
Speiselift.com GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-385.075.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7199006). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 7199006, Registre du commerce Zurich, (20)
Speiselift.com GmbH, in Zürich, CH-020.4.045.021-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, Publ. 6168974).
Firma neu:
Speiselift.com GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Speiselift.com Sàrl en liquidation) (Speiselift.com Sagl in liquidazione) (Speiselift.com Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Beda, von Unterengstringen, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6168974, Registre du commerce Zurich, (20)
Speiselift.com GmbH (Speiselift.com Sàrl) (Speiselift.com Sagl) (Speiselift.com Ltd liab. Co), in Zürich, CH-020.4.045.021-5, Pflugstrasse 3, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2011.
Zweck:
Import, Export, Produktion von und Handel mit Lebensmitteln, Getränken, Wein, Spirituosen, Küchenbedarf, Designobjekten, Textilien, Büchern und Tonträgern sowie Durchführung von damit zusammenhängenden Medienpublikationen, PR-Beratungen und Eventorganisationen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Antunovic, Anamarija, von Ebikon, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Terzic, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.