Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur SPATZ Zelte & Reparaturen AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.02.2016
Radiation du registre du commerce
24.06.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wädenswil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.043.012-4
IDE/TVA
CHE-210.361.653
Secteur
Réparation et installation de machines et d’équipements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Reparaturen von Zelten und verwandten Produkten. Sie kann Handel mit Waren im Camping- und Outdoorbereich sowie ein Angebot von sich daraus ableitenden Dienstleistungen anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SPATZ Zelte & Reparaturen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004918490, Registre du commerce Zurich, (20)
SPATZ Zelte & Reparaturen AG, in Wädenswil, CHE-210.361.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906866). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die TRANSA Backpacking AG, in Zürich (CHE-105.852.057), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004906866, Registre du commerce Zurich, (20)
SPATZ Zelte & Reparaturen AG, in Wädenswil, CHE-210.361.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, S.0, Publ. 2687343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthold, Olivier, von Alpnach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappler, Carmen, von Rehetobel, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg, Pascal, von Radelfingen, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Harteveld, Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schraner, Thomas, von Mettauertal, in Büsingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2687343, Registre du commerce Zurich, (20)
SPATZ Zelte & Reparaturen AG, in Wädenswil, CHE-210.361.653, Seestrasse 71, 8820 Wädenswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Reparaturen von Zelten und verwandten Produkten. Sie kann Handel mit Waren im Camping- und Outdoorbereich sowie ein Angebot von sich daraus ableitenden Dienstleistungen anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lüthold, Olivier, von Alpnach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimberg, Pascal, von Radelfingen, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappler, Carmen, von Rehetobel, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.