Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur SPAETER AG Sins
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.02.1970
Radiation du registre du commerce
18.05.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sins
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.000.392-9
IDE/TVA
CHE-105.894.759
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Erzeugnissen der Stahl-, Metall-, Bau- und Sanitärbranche sowie mit verwandten Produkten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 27.09.2010 | 17.05.2018 | |
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG | Zürich | <2004 | 26.09.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SPAETER Zug AG
- Bossard + Staerkle AG
- Bossard + Stärkle AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SPAETER AG Sins
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4280321, Registre du commerce Grisons
DRITTE VERÖFFENTLICHUNG
- Firma (Name) und Sitz der übertragenden Rechtsträger: Spaeter Chur AG, Davos Dorf SPAETER AG Sins, Sins Spaeter Nänikon AG, Nänikon
- Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Spaeter AG, Basel
- Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
- Anmeldestelle für Forderungen: Spaeter AG, St. Alban-Anlage 62, 4002 Basel
- Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei
Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.
Numéro de publication: 4237553, Registre du commerce Argovie, (400)
SPAETER AG Sins, in Sins, CHE-105.894.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3538853). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Spaeter AG, in Basel (CHE-105.933.738), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3538853, Registre du commerce Argovie, (400)
SPAETER AG Sins, in Sins, CHE-105.894.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3444177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bammert, Markus, von Hochdorf, in Ballwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Dr. Lukas, von Walzenhausen, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plank, Stephan, von Luzern, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien.