Renseignements sur SOPREM Automation AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SOPREM Automation AG
- SOPREM Automation AG est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication de machines-outils. Le siège social se trouve à Grenchen.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 15.03.2021.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.03.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise SOPREM Automation AG est le suivant : CHE-484.461.478.
- 2 marques sont enregistrées auprès de l'IPI pour l'entreprise SOPREM Automation AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Gérard Stolz-van der Most,
Andreas Michael Weibel,
Martine Thérèse Stolz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.03.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Grenchen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.020.027-7
IDE/TVA
CHE-484.461.478
Secteur
Fabrication de machines-outils
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation, Vertretung und Unterhalt von sowie Handel mit Apparaten und Gegenständen der Elektronik und der Präzisionsmechanik oder von anderen Erzeugnissen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen des In- und Auslandes erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Biel/Bienne | 18.03.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
SOPREM | 20.01.2009 | actif | 60230/2008 |
SCHUBERT | 20.01.2009 | radiée | 60232/2008 |
Dernières notifications FOSC pour SOPREM Automation AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005127078, Registre du commerce Soleure, (241)
SOPREM Automation AG, in Grenchen, CHE-484.461.478, Schlettstadtstrasse 4, 2540 Grenchen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.03.2021.
Zweck:
Fabrikation, Vertretung und Unterhalt von sowie Handel mit Apparaten und Gegenständen der Elektronik und der Präzisionsmechanik oder von anderen Erzeugnissen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen des In- und Auslandes erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzsutellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stolz, Gérard, von Laufenburg, in Safnern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Stolz, Martine Thérèse, von Laufenburg, in Safnern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Andreas Michael, von Rapperswil (BE), in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.