Renseignements sur Société Immobilière La Perière SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société Immobilière La Perière SA
- Société Immobilière La Perière SA de Le Noirmont est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 28.02.1992.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 29.06.2016, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-103.566.907.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.02.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Noirmont
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-674.3.000.223-4
IDE/TVA
CHE-103.566.907
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition, construction, exploitation, mise en valeur, gérance et aliénation d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Jura S.A. | Saignelégier | 25.05.2007 | 28.06.2016 | |
Fiduciaire Gigandet | Les Breuleux | <2004 | 24.05.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SI La Perière SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société Immobilière La Perière SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2921029, Registre du commerce Jura, (670)
Société Immobilière La Perière SA, à Le Noirmont, CHE-103.566.907, société anonyme (No. FOSC 100 du 25.05.2007, Publ. 3948634).
Modification des statuts:
21.06.2016.
Nouvelle adresse:
Rue St-Hubert 22, 2340 Le Noirmont.
Nouveau but:
Acquisition, construction, exploitation, mise en valeur, gérance et aliénation d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Nouveaux faits qualifiés:
Abrogation, selon l'art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives aux reprises de biens. [précédemment: Reprise de biens envisagée : immeubles fl. 1847 et 1848 du ban du Noirmont pour le prix de CHF 55.-- le m2].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 21.06.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pagani, Aline, de Ligornetto, à Le Noirmont, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux avec le président;
Fiduconsult Jura S.A., à Saignelégier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Pagani, Rinaldo, de Mendrisio, à Le Noirmont, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Ligornetto, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président].
Numéro de publication: 3948634, Registre du commerce Jura, (670)
Société Immobilière La Perière SA, à Le Noirmont, CH-674.3.000.223-4, Achat, vente, construction, location et exploitation de tous immeubles, Société anonyme (FOSC no 175 du 10.09.1996, p. 5465).
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Gigandet, à Les Breuleux, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Fiduconsult Jura S.A., à Saignelégier, organe de révision.
Registre du commerce Jura, (670)
Société Immobilière La Perière S.A., au Noirmont, achat, vente, construction, location et exploitation de tous immeubles (FOSC du 13.3.1992, no50, p.1158).
Organe de révision:
Fiduciaire Gigandet, aux Breuleux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.