Renseignements sur Société du Manège SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société du Manège SA
- Société du Manège SA a son siège social à Les Reussilles et est actif. Elle opère dans le domaine «Services dans le domaine de l’agriculture».
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 30.06.2015, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Société du Manège SA est le suivant : CHE-107.279.275.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.1956
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Tramelan
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.002.374-1
IDE/TVA
CHE-107.279.275
Secteur
Services dans le domaine de l’agriculture
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Construction et exploitation d'un manège et dépendance à Tramelan.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Société de Contrôle Fiduciaire SA | Biel/Bienne | <2004 | 17.08.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société du Manège SA
Numéro de publication: 2238945, Registre du commerce Berne, (36)
Société du Manège SA, à Tramelan, CHE-107.279.275, société anonyme (No. FOSC 157 du 18.08.2014, Publ. 1666641).
Modification des statuts:
07.05.2015.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 170'000.00 [précédemment: CHF 34'000.00]. Libération ultérieure du capital-actions par compensation de créances d'un montant de CHF 136'000.00.
Numéro de publication: 1666641, Registre du commerce Berne, (36)
Société du Manège S.A., à Tramelan, CHE-107.279.275, société anonyme (No. FOSC 36 du 22.02.1993, p. 876).
Modification des statuts:
17.06.2014.
Nouvelle raison sociale:
Société du Manège SA.
Nouvelle adresse:
Les Reussilles 28, 2722 Les Reussilles.
Nouveau but:
Construction et exploitation d'un manège et dépendance à Tramelan.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre, téléfax ou courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 17.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kohli, François, de Rüschegg, à Les Reussilles (Tramelan), président, avec signature individuelle;
Gunzinger, Willy, de Welschenrohr, à Tramelan, secrétaire, avec signature individuelle;
Société de Contrôle Fiduciaire S.A., à Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Kohli, Catherine, de Rüschegg, à Tramelan, présidente, avec signature collective à deux;
Kohli, Priska, de Rüschegg, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux;
Kohli, Sandrine, de Rüschegg, à Tramelan, administratrice, avec signature collective à deux.
Registre du commerce Berne, (36)
Société du Manège S.A., à Tramelan (FOSC du 18.12.1956, no297, p.3215). Marc Nicolet, Roland Kohli étant décédés, Jean- Louis Aubry, Francis Vuilleumier, Roger Gagnebin ayant démissionné, leurs pouvoirs sont éteints. Ont été nommés François Kohli, de Rüschegg, à Les Reussilles/Tramelan, président;
Willy Gunzinger, de Rosières SO, à Tramelan, secrétaire;
tous deux avec signature individuelle.
Organe de contrôle:
Société de Contrôle Fiduciaire SA, à Bienne.
Nouvelle adresse:
rue de la Gare 7.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.