Renseignements sur Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin
- Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin avec son siège à Courrendlin est une Société coopérative du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin est actif.
- La direction de l’organisation Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 02.05.1955.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.05.2023.
- Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin est inscrite dans le canton JU sous l’IDI CHE-102.274.448.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
José Pedro Esteves Peres Lopes,
Martine Luana Ciocca-Pastore,
Patrick Jacques Wahlen,
Joëlle Marie Louise Richard-Allimann,
Michel André Rihs
les plus récents personnes habilitée à signer
Martine Luana Ciocca-Pastore,
Patrick Jacques Wahlen,
Michel André Rihs
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.1955
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Courrendlin
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.5.001.802-9
IDE/TVA
CHE-102.274.448
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Procurer à ses membres des logements sains et à des prix raisonnables par l'achat de terrains ou droits de superficie et la construction de maisons d'habitation.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Société coopérative de construction l'Avenir Courrendlin
- Société coopérative de constructions l'Avenir Courrendlin
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin
Numéro de publication: HR02-1005751264, Registre du commerce Jura, (670)
Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin, à Courrendlin, CHE-102.274.448, société coopérative (No. FOSC 210 du 30.10.2018, Publ. 1004487240).
Modification des statuts:
04.04.2023. [Statuts modifiés le 04.04.2023 sur des points non soumis à publication.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Froidevaux, Claude, de Le Bémont JU, à Courrendlin, vice-président du conseil, avec signature collective à deux;
Paupe, Clément, de Soubey, à Courrendlin, membre du conseil, sans droit de signature;
Comte, David Alfred Bernhard, de Châtillon (JU), à Courrendlin, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Chételat, Bernard Jean Marie, de Val Terbi, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature;
Telesca, Angelo, ressortissant italien, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Wahlen, Patrick Jacques, de Rubigen, à Courrendlin, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Esteves Peres Lopes, José Pedro, ressortissant portugais, à Courrendlin, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Ciocca-Pastore, Martine Luana, de Montfaucon, à Courroux, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Rihs, Michel André, de Safnern, à Courrendlin, membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Richard-Allimann, Joëlle Marie Louise, de Val-de-Ruz, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1004487240, Registre du commerce Jura, (670)
Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin, à Courrendlin, CHE-102.274.448, société coopérative (No. FOSC 64 du 04.04.2016, Publ. 2758089).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Steiner, Gilles, de Vellerat, à Courrendlin, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Comte, David Alfred Bernhard, de Châtillon (JU), à Courrendlin, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Comte, David, membre du conseil, sans droit de signature];
Chételat, Bernard Jean Marie, de Val Terbi, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature;
Rihs, Michel André, de Safnern, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature;
Telesca, Angelo, ressortissant italien, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: 2758089, Registre du commerce Jura, (670)
Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin, à Courrendlin, CHE-102.274.448, société coopérative (No. FOSC 135 du 15.07.2008, Publ. 4574324).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beyeler, Jean, de Wahlern, à Courrendlin, membre du conseil, sans droit de signature;
Cuttat, Jean-Claude, de Rossemaison, à Courrendlin, membre du conseil, sans droit de signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.