Adresse
c/o Bertrand Jorand
Route de l'Eglise 5
1681 Billens
Renseignements sur Société coopérative de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon
- Société coopérative de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon a son siège social à Billens et est actif. Elle est une Société coopérative et est active dans le secteur «Production des comestibles».
- La direction de l’organisation Société coopérative de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon est composée de 5 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.05.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce FR avec l’IDI CHE-102.444.319.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Frédéric Bosson,
Julien Giroud,
Aurélien Giroud,
Benoît François Bourqui,
François Jorand
les plus récents personnes habilitée à signer
Frédéric Bosson,
Julien Giroud,
Aurélien Giroud,
Benoît François Bourqui
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.03.1888
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Billens-Hennens
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.350.003-8
IDE/TVA
CHE-102.444.319
Secteur
Production des comestibles
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Défendre les intérêts de ses membres; promouvoir, dans les limites de la législation fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés; maintenir une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité; favoriser l'équipement technique de l'entreprise.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Société de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon
Numéro de publication: HR02-1006038000, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société coopérative de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon, à Billens-Hennens, CHE-102.444.319 (FOSC du 01.11.2019, p. 0/1004750447).
Personnes radiées:
Jorand Bertrand, membre du comité, président, signature collective à deux;
Chammartin François, membre du comité, vice-président, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Bosson Frédéric, membre du comité, secrétaire, signature collective à deux, maintenant membre du comité, vice-président, secrétaire, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Giroud Julien, de et à Siviriez, membre du comité, président, signature collective à deux;
Giroud Aurélien, de et à Siviriez, membre du comité, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004750447, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société coopérative de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon, à Billens-Hennens, CHE-102.444.319 (FOSC du 06.06.2017, p. 0/3561425).
Personne radiée:
Giroud Joseph, membre du comité, sans signature.
Nouvelle personne inscrite:
Bourqui Benoît François, de Estavayer, à Billens-Hennens, membre du comité caissier, signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 3561425, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société coopérative de laiterie de Billens-Hennens-Villaranon, à Billens-Hennens, CHE-102.444.319 (FOSC du 30.04.2015, p. 0/2127799).
Personne radiée:
Jorand Bernard, membre du comité vice-président, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Chammartin François, membre du comité secrétaire, signature collective à deux, maintenant membre du comité vice-président, signature collective à deux;
Bosson Frédéric, membre du comité, sans signature, maintenant membre du comité secrétaire, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Jorand François, de Billens-Hennens, à Billens-Hennens, membre du comité, sans signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.