Renseignements sur Smartec Schweiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Smartec Schweiz AG
- Smartec Schweiz AG avec son siège à Rotkreuz est actif. Smartec Schweiz AG est active dans le domaine «Commerce de produits informatiques et de communication».
- La direction de l’entreprise Smartec Schweiz AG est composée de 6 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 18.06.2014.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.07.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Smartec Schweiz AG.
- Exactement à cette adresse il existe 11 autres entreprises actives. Cela comprend: Actory AG, BETIS Consulting GmbH, Comdat Datasystems AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Lukas Scherrer,
Peter Franz Suter,
Camilla Daniela Baumann,
Nedeljko Djuric,
Renato Senn
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.06.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Risch
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.040.717-2
IDE/TVA
CHE-418.023.132
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel im In- und Ausland mit Maschinen und Apparaten jeder Art und Provenienz, insbesondere Multifunktionsgeräte, Drucker, Kopierer, Faxgeräte, Geräte im Bereich der Telekommunikation und Peripheriegeräte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | 25.05.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 23.06.2014 | 24.05.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Comdat Xeroprint AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Smartec Schweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006092648, Registre du commerce Zoug, (170)
Smartec Schweiz AG, in Risch, CHE-418.023.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887571).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Lukas, von Kirchberg (SG), in Stettfurt, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005887571, Registre du commerce Zoug, (170)
Smartec Schweiz AG, in Risch, CHE-418.023.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2023, Publ. 1005857895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spellecchia, Lorenzo, von Aadorf, in Pfungen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005857895, Registre du commerce Zoug, (170)
Smartec Schweiz AG, in Risch, CHE-418.023.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666902).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Peter Franz, von Lengnau (AG), in Mellingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.