Renseignements sur Smart Social Solutions GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Smart Social Solutions GmbH
- Smart Social Solutions GmbH avec son siège à Bern est actif. Smart Social Solutions GmbH est active dans le domaine «Autres activités sociales».
- La direction se compose de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 07.12.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-422.913.543.
- Entreprises avec la même adresse comme Smart Social Solutions GmbH: Hans Luginbühl, ONLAW GmbH, Profi-Worktex GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.07.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.082.185-3
IDE/TVA
CHE-422.913.543
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Begleitungen, Beratungen, Betreuungen Schulungen und Forschungen im Gesundheits- und Sozialbereich mit Schwerpunkt auf die Migration. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Smart Social Solutions GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005621780, Registre du commerce Berne, (36)
Smart Social Solutions GmbH, in Bern, CHE-422.913.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mike, Ismail, von Attiswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sönmez, Kemal, von Cham, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1004945378, Registre du commerce Berne, (36)
Smart Social Solutions GmbH, in Bern, CHE-422.913.543, Erlachstrasse 14, 3012 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Begleitungen, Beratungen, Betreuungen Schulungen und Forschungen im Gesundheits- und Sozialbereich mit Schwerpunkt auf die Migration. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mike, Ismail, von Attiswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.