Renseignements sur SL Schwettiberg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SL Schwettiberg AG
- SL Schwettiberg AG de Braunwald est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires» et est actif.
- La direction de l’entreprise SL Schwettiberg AG est composée de 5 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 27.08.2007.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.03.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-113.787.717.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Ulrich Karl Kieser,
Christian Dürst,
Anne-Catrien Helen Pues-Lindenberg,
Balz Dürst-Zimmermann
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniela Huber,
Ulrich Karl Kieser,
Christian Dürst,
Anne-Catrien Helen Pues-Lindenberg,
Balz Dürst-Zimmermann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.08.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Süd
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.004.726-4
IDE/TVA
CHE-113.787.717
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Detailhandelsgeschäftes insbesondere im Lebensmittelbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dionys W. Sonderegger | Küsnacht (ZH) | 07.08.2009 | 04.03.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SL Schwettiberg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005979812, Registre du commerce Glaris
SL Schwettiberg AG, in Glarus Süd, CHE-113.787.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005861209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst-Zimmermann, Erika, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniela, von Hochwald, in Linthal (Glarus Süd), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005861209, Registre du commerce Glaris
SL Schwettiberg AG, in Glarus Süd, CHE-113.787.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann-Disch, Rudolf, von Breitenbach, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieser, Ulrich Karl, genannt Ueli, von Aarau, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dürst, Christian, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005231835, Registre du commerce Glaris
SL Schwettiberg AG, in Glarus Süd, CHE-113.787.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192212).
Statutenänderung:
15.06.2021.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.