Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur SKYACHT SERVICES AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.10.2003
Radiation du registre du commerce
02.03.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.027.147-1
IDE/TVA
CHE-110.276.343
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Administration von Vereinen zur Unterstützung und Förderung der Interessen von Yachteigentümern und -besitzern sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zu Gunsten von Yachteigentümern. Die Gesellschaft kann Grundstücke sowie Schiffe und Flugzeuge im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Goreva AG in Liquidation | Wettswil am Albis | 12.07.2005 | 15.07.2009 | |
Avanta Group AG | Baar | <2004 | 11.07.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SKYACHT SERVICES LTD in liquidation
- SKYACHT SERVICES SA en liquidation
- SKYACHT SERVICES AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SKYACHT SERVICES AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6576708, Registre du commerce Zurich, (20)
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, S. 0, Publ. 6384226). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 6384226, Registre du commerce Zurich, (20)
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 40, Publ. 5142192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Eva, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5142192, Registre du commerce Zurich, (20)
SKYACHT SERVICES AG, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2006, S. 22, Publ. 3430948).
Statutenänderung:
09.06.2009.
Firma neu:
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SKYACHT SERVICES SA en liquidation) (SKYACHT SERVICES LTD in liquidation).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Administration von Vereinen zur Unterstützung und Förderung der Interessen von Yachteigentümern und -besitzern sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zu Gunsten von Yachteigentümern. Die Gesellschaft kann Grundstücke sowie Schiffe und Flugzeuge im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goreva AG, in Wettswil am Albis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Peter, von Basel und Arboldswil, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kollmann, Eva, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].