Renseignements sur SKY Cargo Excellence AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SKY Cargo Excellence AG
- SKY Cargo Excellence AG de Glattbrugg est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises» et est actif.
- La direction de l’entreprise SKY Cargo Excellence AG qui a été fondée le 08.11.2016, se compose de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.11.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-324.236.109.
- Entreprises avec la même adresse: 2BCS AG, ATT - Audiotext Telecom AG, AVA Gyn GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Benjamin Jörg Zimmermann,
Vincent Jean Gérard Hänseler,
Olivier Aepli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.11.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Opfikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.043.922-5
IDE/TVA
CHE-324.236.109
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Transport-Unternehmens, übernimmt Mittlerfunktionen zwischen Luftfahrt- und Transportunternehmen sowie Reisebüros. Import, Export und Handel von Verpackungs-Material. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SKY Cargo Excellence AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005597884, Registre du commerce Zurich, (20)
SKY Cargo Excellence AG, in Opfikon, CHE-324.236.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, S.0, Publ. 3540803).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänseler, Vincent, von Rafz, in Neerach, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3540803, Registre du commerce Zurich, (20)
SKY Cargo Excellence AG, in Opfikon, CHE-324.236.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3404495, Registre du commerce Zurich, (20)
SKY Cargo Excellence AG, in Opfikon, CHE-324.236.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3236643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler Özdil, Sonja, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aepli, Olivier, von Luzern, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Zimmermann, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.