Adresse
c/o H. Krebs
Gemeindeschreiberei
3765 Oberwil im Simmental
Renseignements sur Skilift Rossberg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Skilift Rossberg AG
- Skilift Rossberg AG a son siège social à Oberwil im Simmental, est actif et est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises».
- Skilift Rossberg AG a 10 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.12.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.913.949.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil d'administration
Géraldine Misteli,
Bernhard Gerber,
Corinna Trachsel,
Jörg Ueltschi,
Martin Schäfer
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.01.1972
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberwil im Simmental
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.007.716-9
IDE/TVA
CHE-101.913.949
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb des Skiliftes Rossberg-Ankersboden, eines Restaurationsbetriebes und weiterer dem Skilift dienenden Nebenbetriebe. Die Gesellschaft ist befugt, alle diesem Zweck dienenden dinglichen Rechte zu erwerben, zu pachten und zu verpachten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Klossner Immobilien AG | Frutigen | 11.08.2011 | 03.12.2018 | |
KLOSSNER TREUHAND | Frutigen | <2004 | 10.08.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Skilift Rossberg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005639970, Registre du commerce Berne, (36)
Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Känel, Nelly, von Schangnau und Reichenbach im Kandertal, in Boltigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Misteli, Géraldine, von Aeschi (SO), in Oberwil im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005417718, Registre du commerce Berne, (36)
Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235230).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Bernhard, von Röthenbach im Emmental, in Weissenburg (Oberwil im Simmental), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005235230, Registre du commerce Berne, (36)
Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071157).
Statutenänderung:
22.06.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 340'000.00 [bisher: CHF 260'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 340'000.00 [bisher: CHF 260'000.00].
Aktien neu:
1'445 Namenaktien zu CHF 100.00 und 391 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 1'445 Namenaktien zu CHF 100.00 und 231 Namenaktien zu CHF 500.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.11.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.