Adresse
c/o Christian Saurer
Tüelenweg 5
3656 Ringoldswil
Renseignements sur Skilift AG Schwanden ob Sigriswil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Skilift AG Schwanden ob Sigriswil
- Skilift AG Schwanden ob Sigriswil de Ringoldswil est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises» et est actif.
- La direction se compose de 10 personnes. L'entreprise a été fondée le 04.11.1970.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.04.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-101.920.369.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Tschanz,
Ulrich Bühler,
Madeleine Amstutz,
Marc Marti,
Catrine Papst-Lacotte
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.11.1970
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sigriswil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.007.722-8
IDE/TVA
CHE-101.920.369
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb der Skilifte Werrenäbnit und Allmendschwand nach Massgabe der hierfür erteilten Konzession. Kann sich an anderen, dem Wintersport dienenden Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben, die der Erweiterung des Skigebietes dienen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NAVICA Revisions AG | Thun | 04.06.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst AG Buchführung & Treuhand | Thun | 06.03.2009 | 01.04.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Skilift AG Schwanden ob Sigriswil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004874228, Registre du commerce Berne, (36)
Skilift AG Schwanden ob Sigriswil, in Sigriswil, CHE-101.920.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Alfred, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saurer, Christian, von Sigriswil, in Ringoldswil (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Papst-Lacotte, Catrine, von Lugnez, in Sigriswil, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Brunner, Christine, von Sigriswil, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Amstutz, Walter, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Ulrich, genannt Ueli, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kämpf, Hans, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmocker, Walter, von Habkern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschanz, Christian, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004556149, Registre du commerce Berne, (36)
Skilift AG Schwanden ob Sigriswil, in Sigriswil, CHE-101.920.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Alfons, von Sigriswil, in Merligen (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Ueli, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Madeleine, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Marc Christoph, von Schangnau, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1498111, Registre du commerce Berne, (36)
Skilift AG Schwanden ob Sigriswil, in Sigriswil, CHE-101.920.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213546). [Folgende Bemerkungen werden gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].[gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bichsel, Alfons, von Sigriswil, in Merligen (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Merligen (Gde. Sigriswil) (Sigriswil)];
NAVICA Revisions AG (CHE-103.651.341), in Thun, Revisionsstelle [bisher: NAVICA Revisions AG (CH-092.3.005.859-3)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.