Adresse
St.Leonhard-Strasse, Benevolpark
9001 St. Gallen
Renseignements sur skat foundation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de skat foundation
- skat foundation avec son siège à St. Gallen est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». skat foundation est actif.
- La direction de l’organisation skat foundation est composée de 9 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 17.12.2002.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.02.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-109.988.738.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Prof. Dr. Yvette Sanchez Erb,
Esther Haldimann,
Dr. Rolf Leutert,
Prof. Dr. Georg Fredrik von Krogh,
Dr. Xaver Edelmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Andrea Güpfert,
Prof. Dr. Yvette Sanchez Erb,
Matthias Saladin,
Bertha Camacho Tuckermann,
Dr. Rolf Leutert
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.12.2002
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.052.551-3
IDE/TVA
CHE-109.988.738
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zur Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen vor allem in Entwicklungs- und Transitionsländern, Durchführung von Forschungs- und Technologieentwicklungsvorhaben, gemeinsames Lernen und gezielte Weitergabe gemachter Erkenntnisse mit dem Bestreben, Wissen zu mehren, verfügbar zu machen und die Partner zu stärken.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treviso Revisions AG | St. Gallen | 24.12.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 11.10.2018 | 23.12.2020 | |
TREHAG Treuhand St. Gallen AG | St. Gallen | 11.03.2009 | 10.10.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour skat foundation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005955112, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
skat foundation, in St. Gallen, CHE-109.988.738, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761704).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchez Erb, Yvette, von Rebstein, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Güpfert, Andrea, von Wattwil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005761704, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
skat foundation, in St. Gallen, CHE-109.988.738, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli-Koller, Brigitta, genannt Brigitte, von Münchenbuchsee, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchez Erb, Yvette, von Rebstein, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005244203, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
skat foundation, in St. Gallen, CHE-109.988.738, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Frank, von Dietikon, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saladin, Matthias, von Grellingen, in Winterthur, stellvertretender Geschäftsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.