Renseignements sur SIP Switzerland AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SIP Switzerland AG
- SIP Switzerland AG a son siège social à Dübendorf et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Services pour les assurances et des caisses de retraite».
- La direction de l’entreprise SIP Switzerland AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 05.04.2006.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 02.07.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise SIP Switzerland AG est inscrite sous l’IDI CHE-112.867.549.
- Outre l’entreprise SIP Switzerland AG il sont inscrits 5 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Bluespace Ventures AG, Cyberfy Consulting AG, FICHTNER MANAGEMENT CONSULTING AG SCHWEIZ.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Kevin Bürchler,
Joachim Gregor Wegmann,
Maehala Kälin,
André F. Herrmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Kevin Bürchler,
Joachim Gregor Wegmann,
Maehala Kälin,
André F. Herrmann
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.04.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dübendorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.029.758-8
IDE/TVA
CHE-112.867.549
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Vermittlung und Abwicklung betreffend Versicherungen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern und kann Grundbesitz erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Audvisa Revisions AG | Risch | 10.10.2013 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TBO Revisions AG | Zürich | 25.09.2007 | 09.10.2013 | |
Auditor Revisions AG | Risch | 11.04.2006 | 24.09.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Swiss Insurance Partners AG
- SIP Swiss Insurance Partners AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SIP Switzerland AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006072497, Registre du commerce Zurich, (20)
SIP Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-112.867.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maciejewski, Robert Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006054358, Registre du commerce Zurich, (20)
SIP Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-112.867.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006051890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin-Wiederkehr, Margot Josefine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006051890, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 22'533 vom 28.05.2024 SIP Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-112.867.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024, Publ. 1006044630). Im SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024 publizierte TR-Eintrag 22533 vom 28.05.2024 wurde Kälin, Maehala, von Zürich, in Meilen als Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien irrtümlich gelöscht. Diese Person wird wieder als Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien eingetragen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Maehala, von Zürich, in Meilen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.