Renseignements sur Sikic Marine GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sikic Marine GmbH
- Sikic Marine GmbH a son siège social à Kriechenwil et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 22.02.2008.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.03.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-114.099.376.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.02.2008
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kriechenwil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.041.376-8
IDE/TVA
CHE-114.099.376
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Booten, Bootszubehör sowie Waren aller Art, der Transport, der Unterhalt und die Reparatur von Booten sowie der Unterhalt und die Reparatur von Garageneinrichtungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sikic Marine GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004851863, Registre du commerce Berne, (36)
Sikic Marine GmbH, in Kriechenwil, CHE-114.099.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, S.0, Publ. 6458164).
Domizil neu:
Murtenstrasse 26, 3179 Kriechenwil.
Numéro de publication: 6458164, Registre du commerce Berne, (36)
Sikic Marine GmbH, in Bern, CH-036.4.041.376-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 20.04.2011, S. 0, Publ. 6130050).
Statutenänderung:
05.12.2011.
Sitz neu:
Kriechenwil.
Domizil neu:
Murtenstrasse 3, 3179 Kriechenwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sikic, Svetislav, kroatischer Staatsangehöriger, in Kriechenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern].
Numéro de publication: 6130050, Registre du commerce Berne, (36)
Sikic Marine GmbH, in Neuenegg, CH-036.4.041.376-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 6, Publ. 5306470).
Statutenänderung:
12.04.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bethlehemstrasse 40, 3027 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sikic, Eva, tschechische Staatsangehörige, in Neuenegg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sikic, Svetislav, kroatischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Neuenegg, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.