Renseignements sur Signa AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Signa AG
- Signa AG avec son siège à Altstätten SG est actif. Signa AG est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction de l’entreprise Signa AG est composée de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 02.11.2016. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise Signa AG est inscrite sous l’IDI CHE-109.617.012.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.06.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altstätten
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.051.760-6
IDE/TVA
CHE-109.617.012
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Strategie / Organisation / Führung / Kommunikation / Marketing / Finanz- und Rechnungswesen mit dem Ziel der nachhaltigen Unternehmens-Entwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
büro ö heiden gmbh | Heiden | 30.06.2005 | 26.11.2014 | |
G&W TREUHAND AG | Thal | <2004 | 29.06.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Signa AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3140621, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Signa AG, in Altstätten, CHE-109.617.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1845829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willener, Erich, von Sigriswil, in Müselbach (Kirchberg SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Urs, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1845829, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Signa AG, in Altstätten, CHE-109.617.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2005, S. 13, Publ. 2909578).
Statutenänderung:
19.11.2014.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Strategie / Organisation / Führung / Kommunikation / Marketing / Finanz- und Rechnungswesen mit dem Ziel der nachhaltigen Unternehmens-Entwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Lambrigger Treuhand GmbH, in Wolfhalden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willener, Erich, von Sigriswil, in Müselbach (Kirchberg SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau].
Numéro de publication: 2909578, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Signa AG, in Altstätten, CH-320.3.051.760-6, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, Organisation, Führung, Kommunikation, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2002, S. 11, Publ. 525074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambrigger, Urs, von Basel, in Wolfhalden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orga-Soft AG, in Thal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs Lambrigger Treuhand GmbH, in Wolfhalden, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.