Adresse
c/o Erwin Frei
Chraibelstrasse 26
5027 Herznach
Filiales (1)
Renseignements sur SIDAK GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SIDAK GmbH
- SIDAK GmbH avec son siège à Herznach est une Société à responsabilité limitée du domaine «Services de surveillance et de sécurité». SIDAK GmbH est actif.
- La direction de l’entreprise SIDAK GmbH qui a été fondée le 24.03.1999, se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 21.05.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-103.969.079.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.03.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Herznach-Ueken
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.020.362-2
IDE/TVA
CHE-103.969.079
Secteur
Services de surveillance et de sécurité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Sicherheitsdienstleistungen aller Art, wie Be- und Überwachungen, Verkehrsdienst, Werttransporte und Personenschutz; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner | Schwyz | 09.02.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SIDAK Sicherheitsdienste Alfred Klaus GmbH
- SIDAK Sicherheitsdienste Klaus Alfred GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SIDAK GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006035916, Registre du commerce Argovie, (400)
SIDAK GmbH, in Herznach-Ueken, CHE-103.969.079, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2023, Publ. 1005664818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Heinrich, von Niederhasli, in Oberglatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilter, Dominik, von Arth, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilter, Thomas, von Arth, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilter, Theodor, von Arth, in Schwyz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005664818, Registre du commerce Argovie, (400)
SIDAK GmbH, in Herznach, CHE-103.969.079, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546754).
Sitz neu:
Herznach-Ueken. [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Numéro de publication: HR02-1005546754, Registre du commerce Argovie, (400)
SIDAK GmbH, in Herznach, CHE-103.969.079, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004859138).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilter, Dominik, von Arth, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilter, Thomas, von Arth, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.