Renseignements sur SHIMA-Davos AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SHIMA-Davos AG
- SHIMA-Davos AG est une Société anonyme basée à Davos Dorf. SHIMA-Davos AG appartient au secteur «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions» et est actuellement actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 29.11.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-109.536.365.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: City Garage AG Davos, Ruth Altermatt Consulting & Finance, Zindel + Co. AG Zweigniederlassung Davos.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marika Fritsch-Meyer,
Ruth Melanie Altermatt,
Cornelia Wiedmer
les plus récents personnes habilitée à signer
Marika Fritsch-Meyer,
Ruth Melanie Altermatt,
Cornelia Wiedmer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.04.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Davos
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.007.762-8
IDE/TVA
CHE-109.536.365
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Gesundheits- und Seminarzentrums mit Schwerpunkt in alternativen Behandlungs- und Beratungsmethoden; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und kann Liegenschaften erwerben, halten, veräussern und vermitteln.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Navis Treuhand AG | Davos | 29.11.2022 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Markutt Treuhand AG | Davos | 09.08.2010 | 28.11.2022 | |
Finance Service Trentini GmbH | Maschwanden | 20.04.2009 | 08.08.2010 | |
Curia AG | Chur | <2004 | 19.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- GESUNDHEITSZENTRUM SHIMA AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SHIMA-Davos AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005615322, Registre du commerce Grisons
SHIMA-Davos AG, in Davos, CHE-109.536.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, S.0, Publ. 1539329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markutt Treuhand AG (CHE-106.779.026), in Davos Platz (Davos), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Navis Treuhand AG (CHE-114.873.207), in Davos, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1539329, Registre du commerce Grisons, (350)
SHIMA-Davos AG, in Davos, CHE-109.536.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 11, Publ. 5762486).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altermatt, Ruth, von Büren SO, in Davos Dorf (Davos), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lupsingen];
Wiedmer, Cornelia, von Sissach, in Davos Dorf (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Fritsch-Meyer, Marika, deutsche Staatsangehörige, in Freystadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Markutt Treuhand AG (CHE-106.779.026), in Davos Platz (Davos), Revisionsstelle [bisher: Markutt Treuhand AG (CH-350.3.003.615-7)].
Numéro de publication: 5762486, Registre du commerce Grisons, (350)
SHIMA-Davos AG, in Davos, CH-350.3.007.762-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 10, Publ. 4980106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauch, Töna, von Scuol, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finance Service Trentini GmbH, in Maschwanden (CH-020.4.031.669-8), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markutt Treuhand AG (CH-350.3.003.615-7), in Davos Platz (Davos), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.