Adresse
c/o sPaul Bächtiger
Klosterweg 3
8810 Horgen
Renseignements sur Senntengenossenschaft Bocken
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Senntengenossenschaft Bocken
- Senntengenossenschaft Bocken avec son siège à Horgen est actif. Senntengenossenschaft Bocken est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.09.2021.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Senntengenossenschaft Bocken est le suivant : CHE-102.271.711.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Doris Albrecht,
Doris Blank-Läubli,
Ernst Streuli,
Monika Streuli,
Paul Bächtiger
les plus récents personnes habilitée à signer
Doris Albrecht,
Doris Blank-Läubli,
Monika Streuli,
Paul Bächtiger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.07.1906
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Horgen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.901.349-3
IDE/TVA
CHE-102.271.711
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bezweckt die gemeinsame Einlieferung der produzierten Milch an die Molkereigenossenschaft Horgen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Senntengenossenschaft Bocken
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005286632, Registre du commerce Zurich, (20)
Senntengenossenschaft Bocken, in Horgen, CHE-102.271.711, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, S.0, Publ. 6335098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läubli, Otto, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Doris, von Dielsdorf, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blank-Läubli, Doris, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6335098, Registre du commerce Zurich, (20)
Senntengenossenschaft Bocken, in Horgen, CH-020.5.901.349-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.1990, S. 3694).
Domizil neu:
c/o Paul Bächtiger, Klosterweg 3, 8810 Horgen. Gemäss Erklärung vom 07.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler jun., Xaver, von Lauerz SZ, in Horgen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streuli, Monika, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streuli, Ernst, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Zurich, (20)
Senntengenossenschaft Bocken, in Horgen (SHAB Nr.220 vom 20.9.1984, S.3362). Suter Hans und Naef Willy sind aus dem Vorstand ausgeschieden;
ihre Unterschriften erloschen.
Neue Mitglieder des Vorstandes mit Kollektivunterschrift:
Bächtiger Paul, von Jonschwil und Horgen, in Horgen, Präsident, und Läubli Otto, von und in Horgen, Aktuar. Präsident, Aktuar und Kassier führen Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.